Indkaldt 03. marts 1970 ved Sydjydske CF-kolonne
03. august 1970 DFE, CFDS til 18. december 1970
19. december 1970 DF II, pligtig tjeneste ved CFKAPB til 26. oktober 1971
27. oktober 1971 DF II, CFKAPB til 31. oktober 1972
01. november 1972 DF I, CFKAPB til 13. marts 1975
14. marts 1975 DF I, NJCFK til 11. maj 1975
12. maj 1975 DF I, CFBS MST kl. 14-1/75 til 30. juni 1977
01. juli 1977 MST II tjenestemand på prøve, MJCFK til 11. juni 1979
12. juni 1979 MST II tjenestemand, MJCFK til 24. juni 1981
25. juni 1981 MST I, MJCFK til 13. marts 1983, FR/SIG-SPE
14. marts 1983 MST I, CFDS til 31.december 1984, FL RED
01. januar 1985 MST I, BCFS til 23. juni 1986, regnskabsfører
24. juni 1986 KPM III, BCFK til 16. april 1989, regnskabsfører.
17. april 1989 SKL, BCFK til 29. september 1997
kasernemester
28. oktober 1996 25 års hæderstegn
30. oktober 1997 SCH, BRCB L/MUNDEP
01. april 2005 SCH, BRSB SBH BER/SEK historisk medarbejder
30. november 2007 pensioneret fra BRSB og overgået til DGR.
Er ikke formand, men forsøger PT at holde styr på pensionisterne.